1.Ioan NANI
Vicepreședinte al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Executiv, neindependent, cu mandat pentru perioada 16.04.2024-16.09.2024
Vârsta: 64 ani
Loc de muncă: SC. Antibiotice S.A.
Funcția: Director General
Data numirii în funcție: între 1998-2008 și din 2009 până în prezent
Profesia: Economist
2. Ionuț-Sebastian IAVOR
Președinte al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Neexecutiv, neindependent, cu mandat pentru perioada 16.04.2024-16.09.2024
Vârsta: 48 ani
Loc de muncă: Ministerul Sănătății
Funcția: Director General - Direcția Generală Juridică
Profesia: Jurist
3. Cătălin Codruț POPESCU
Membru al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Neexecutiv, independent, cu mandat pentru perioada 16.04.2024-16.09.2024
Vârsta: 49 ani
Loc de muncă: MEDIMFARM S.A.
Funcția: Director General
Profesia: inginer
4. Mihai TRIFU
Membru al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Neexecutiv, independent, cu mandat pentru perioada 16.04.2024-16.09.2024
Vârsta: 40 ani
Loc de muncă: Infinity Capital Investments SA
Funcția: Vicepreședinte și Director General Adjunct
Profesia: economist
5. Cătălin LUNGU
Membru al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Neexecutiv, independent, cu mandat pentru perioada 16.04.2024-16.09.2024
Vârsta: 39 ani
Loc de muncă: Ella Traveland SRL.
Funcția: Director
Profesia: jurist
6. Viorela ZAHARIA
Membru al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Neexecutiv, independent, cu mandat pentru perioada 28.05.2024-16.09.2024
Vârsta: 63 ani
Loc de muncă: SC CONFI CONSULT INTERN SRL
Funcția: Asociat Unic și Administrator SC CONFI CONSULT INTERN SRL
Profesia: Economist
7. Aurelia TALPOS
Membru al Consiliului de Administrație - Administrator Provizoriu Neexecutiv, independent, cu mandat pentru perioada 16.04.2024-16.09.2024
Vârsta: 63 ani
Loc de muncă: Vicepreședinte, Director medical Cosmo Pharm
Profesia: Medic
1.Ioan NANI
Vârsta: 64 ani
Funcția: Director General
Data numirii în funcție: între 1998-2008 și din 2009 până în prezent
Profesia: Economist
2.Cornelia MORARU
Vârsta: 58 ani
Funcția: Director Executiv Tehnic și Producție
Data numirii în funcție: 01.05.2003
Profesia: Inginer
3.Ovidiu BATAGA
Vârsta: 46 ani
Funcția: Director Executiv Vânzări Naționale
Data numirii în funcție: 05.05.2008
Profesia: economist
4.Paula-Luminița COMAN
Vârsta: 56 ani
Funcția: Director Executiv Financiar
Data numirii în funcție: 06.06.2011
Profesia: Economist
5.Liviu VATAVU
Vârsta: 52 ani
Funcția: Director Executiv Juridic și Guvernanță Corporativă
Data numirii în funcție: 01.09.2019
Profesia: Jurist
6.Darius Giorgiani AGAFITEI
Vârsta: 44 ani
Funcția: Director Executiv Dezvoltare Afaceri și Vânzări Internaționale
Data numirii în funcție: 02.09.2020
Profesia: economist
7.Daniela PASCARIU
Vârsta: 49 ani
Funcția: Director Executiv Asigurarea Calității
Data numirii în funcție: 08.10.2021
Profesia: Farmacist
8.Mihaela MURARIU
Vârsta: 45 ani
Funcția: Director Executiv Resurse Umane
Data numirii în funcție: 07.09.2022
Profesia: Psiholog
9.Ștefania ALEXANDRU
Vârsta: 41 ani
Funcția: Director Executiv Planificare Strategică și Managementul Performanței
Data numirii în funcție: 01.06.2023
Profesia: Economist
10.Gianina Gabriela MACOVEI
Vârsta: 44 ani
Funcția: Director Executiv - Cercetare Dezvoltare și Managementul Portofoliului
Data numirii în funcție: 01.06.2023
Profesia: inginer
aprobare prin act administrativ a planului de selectie Antibiotice SA.
componenta integrala plan selectie Antibiotice SA.
anunt consultare componenta integrala plan selectie Antibiotice SA.